2007-01-23: Datum des letzten Gesellschafterbeschlusses berichtitgt: Gesellschaftsvertrag vom 15.08.1919 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.11.2006 geändert.
2010-11-05: Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 Abs. (3) (Ausscheiden eines Gesellschafter) beschlossen. Geschäftsanschrift: Ellernstr. 18, 30175 Hannover.
2015-03-11: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung nach Hemmingen beschlossen. Hemmingen. Neue Geschäftsanschrift: Carl-Zeiss-Str. 28, 30966 Hemmingen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Frederking, Klaus-Dieter, Hannover, *22.05.1946, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-06-14: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Frederking, Klaus-Dieter, Porta Westfalica, *22.05.1946, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-04-17: Bestellt als Geschäftsführer: Hölting, Jacqueline, Hannover, *19.03.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Frederking, Klaus-Dieter, Porta Westfalica, *22.05.1946.