2007-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Reinartz, Ernst, Stolberg, *16.04.1937.
2017-07-14: Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Aachen vom 12.06.2017 ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft mangels Masse abgelehnt. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.