2014-02-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Jülich, Rolfgeorg, Meerbusch, *15.04.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Jülich, Tobias, Düsseldorf, *05.08.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schmiedecke, Jan, Korschenbroich, *17.07.1967.
2020-08-26: Bestellt als Geschäftsführer: Eiker, Sebastian, Düsseldorf, *15.07.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Eicker, Wolfgang, Diplom-Ingenieur, Düsseldorf.