2021-09-24: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Köpenicker Straße 325, 12555 Berlin; Änderung zu Nr. 1: Ergänzung des Geburtsdatums und Entfernung des Berufes, nunmehr: Geschäftsführer: Jahn, Heinz, *26.02.1957, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Jahn, Frithjof, *24.11.1987, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-03-02: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Jahn, Heinz