2009-08-12: Geschäftsanschrift: Borsteler Chaussee 25, 22453 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Grabis, Kai, Hamburg, *12.05.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Weinert, Horst, Hamburg, *21.09.1943. Ausgeschieden Geschäftsführer: Grabis, Reinhard, Henstedt-Ulzburg, *18.11.1944; Weinert, Horst, Hamburg, *21.09.1943. Geändert, nun Geschäftsführer: Stahmer, Hans-Jürgen, Amelinghausen, *05.03.1961, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-02-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dipl.-Ing. Thode, Kai, Hamburg, *16.03.1967.
2015-02-12: Bestellt Geschäftsführer: Dipl.-Ing Thode, Kai, Hamburg, *16.03.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dipl.Ing. Haza, Jan, Tangstedt, *24.03.1950. Prokura erloschen Dipl.-Ing. Thode, Kai, Hamburg, *16.03.1967.
2018-02-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Timmann, Gerhard, Norderstedt, *05.01.1956.
2018-12-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schlotawa, Jan, Ahrensburg, *29.09.1960.
2019-10-09: Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Heinze - Stockfisch - Grabis + Partner GmbH Ingenieurbüro für Gebäudetechnik.
2019-12-11: Bestellt Geschäftsführer: Schlotawa, Jan, Ahrensburg, *29.09.1960, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert , nun Geschäftsführer: Stahmer, Hans-Jürgen, Amelinghausen, *05.03.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Schlotawa, Jan, Ahrensburg, *29.09.1960.
2022-01-06: Ausgeschieden Geschäftsführer: Grabis, Kai, Hamburg, *12.05.1968. Prokura erloschen Timmann, Gerhard, Norderstedt, *05.01.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jochen, Jan-Henrik, Hamburg, *02.08.1987.
2022-04-27: Prokura berichtigt, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jochens, Jan-Henrik, Hamburg, *02.08.1987.
2022-04-27: Bestellt Geschäftsführer: Streich, Armin, Buchholz, *04.10.1977, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.