2008-02-12: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2007 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 2.660,28 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Weiter hat die Gesellschafterversammlung die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 335.000,00 EUR.
2013-08-12: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Kreuzberger Ring 40, 65205 Wiesbaden.
2014-03-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Carton, Roland, Dipl.-Ingenieur, Hünstetten. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Laich, Michael, Ingelheim, *17.01.1950; Struß, Ortwin, Wiesbaden, *18.05.1952, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bargenda, Hans-Jürgen, Bad Schwalbach, *26.10.1963; Webler, Jürgen, Ginsheim, *15.02.1965.
2015-03-18: Bestellt als Geschäftsführer: Webler, Jürgen, Ginsheim-Gustavsburg, *15.02.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Laich, Michael, Ingelheim, *17.01.1950.
2017-11-10: Bestellt als Geschäftsführer: Bargenda, Helmut Hans-Jürgen, Bad Schwalbach, *26.10.1963. Prokura erloschen: Bargenda, Hans-Jürgen, Bad Schwalbach, *26.10.1963.
2018-09-05: Vertretungsregelgung geändert, nun: Geschäftsführer: Bargenda, Helmut Hans-Jürgen, Bad Schwalbach, *26.10.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Struß, Ortwin, Wiesbaden, *18.05.1952.
2019-09-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klein, Alexander, Wiesbaden, *01.01.1978.