2007-04-05: Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2007 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 70,81 EUR auf 51.200,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital) und 7 (Organe der Gesellschaft) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 51.200,00 EUR.
2010-12-30: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Staude, Karl, Schmiedemeister, Weißenberg. Geburtsdatum von Amts wegen ergänzt, nun: Geschäftsführer: Staude, Hagen, Weißenberg, *13.07.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-28: Geschäftsanschrift: Straße der Einheit 6, 02627 Weißenberg. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Staude, Ines, Weißenberg, *25.05.1965.