2018-12-27: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2018 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 5a beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Schmid, Bettina, geb. Mettner, Bietigheim-Bissingen, *19.08.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Schmid, Helmut, Bietigheim-Bissingen, *17.08.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schadewald, Hans-Ulrich, Benningen am Neckar, *13.04.1957; Schmid, Christina, Bietigheim-Bissingen, *02.12.1989. Prokura erloschen: Schmid, Bettina, geb. Mettner, Bietigheim-Bissingen, *19.08.1962.