2007-05-29: Einzelkaufmann. Firma geändert; nun: Heizungsbau Pfannenstein e.K. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Pfannenstein, Dieter, Esslingen am Neckar, *29.10.1957.Inhaber: Leiner, Volker, Esslingen am Neckar, *02.04.1964. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Der frühere persönlich haftende Gesellschafter Leiner, Volker führt das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
2013-12-18: Neue Geschäftsanschrift: Katharinenstr. 51, 73728 Esslingen am Neckar.
2020-06-17: Firma geändert; nun: Heizungsbau Pfannenstein e.K. Inhaber Matthias Eska. Neuer Inhaber: Eska, Matthias, Brigachtal, *17.03.1990. Ausgeschieden als Inhaber: Leiner, Volker, Esslingen am Neckar, *02.04.1964. Das Handelsgeschäft ist mit dem Recht zur Fortführung der Firma übergegangen auf Eska, Matthias, Brigachtal, *17.03.1990.