2005-01-26: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Hoffmann, Michael D., München, *09.05.1957; Pöpplow, Bernd, München, *25.09.1947. Ausgeschieden Geschäftsführer: Pallis, Nikolaos, München, *26.08.1961. Prokura erloschen: Pöpplow, Bernd, München, *25.09.1947. Prokura erloschen: Dr. Hoffmann, Michael D., München, *09.05.1957.
2005-11-30: 11 A, 81667 München). Prokura erloschen: Lütjens, Hans Jörg, Aschheim, *13.12.1961; Walter, Rolf-Werner, München, *23.04.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Nebe, Ralph, München, *20.07.1969.
2006-12-06: Zweigniederlassung geändert, nun: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Eschborn, Eschborn (Amtsgericht AG Frankfurt am Main HRB 57125).
2007-02-28: Prokura erloschen: Dr. Nebe, Ralph, München, *20.07.1969.
2007-05-16: Helbling Holding Deutschland GmbH, München (Hohlstr. 614, 8048 Zürich). Helbling Holding Deutschland GmbH Zweigniederlassung Eschborn, Eschborn (Amtsgericht AG Frankfurt am Main HRB 57125). Die Zweigniederlassung in 65760 Eschborn (AG Frankfurt am Main HRB 57125) ist aufgehoben.
2011-10-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Müller, Reto, Dietikon/Schweiz, *26.12.1951. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Péclat, Christian, CH-Neuchatel, *07.07.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lück, Gabriele, Moosburg, *11.03.1969.