2014-07-08: Firma: HELIOS Melpomene GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 136, 10117 Berlin; Gegenstand: Die Übernahme und der Betrieb sowie die Beratung von Einrichtungen des Gesundheitswesens. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Reschke, Jörg, *10.03.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 28.05.2014
2016-09-23: Firma: HELIOS International Holding GmbH; Gegenstand: Der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der
Errichtung, Aufbau, Betrieb und Unterhaltung von Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens tätig sind; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Reschke, Jörg; Geschäftsführer: 2.
Dr. De Meo, Francesco, *09.12.1963, Eichenzell; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.09.2016 ist der Gesellschaftsvertrag umfassend geändert, u.a. in den §§ 1 , 2 (Gegenstand) und 6 (Vertretung)
2016-11-16: Geschäftsführer: 3.
Jensch, Enrico, *17.06.1969, Bad Saarow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Prof. Dr. Kuhlen, Ralf, *15.02.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Sanchez, Oliver, *03.01.1980, Bad Homburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 2.
Tetzel, Carolin, *21.01.1974, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2017-02-02: Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Dr. De Meo, Francesco; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Änderung zu Nr. 1: nunmehr; Sanchez, Oliver; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2: nunmehr; Tetzel, Carolin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-11-20: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27./28.09.2017 mit der Fresenius ProServe GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 7302), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 28.09.2017 zugestimmt hat.
2018-03-01: Firma: Helios Health GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.02.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2018-03-29: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Sanchez, Oliver
2018-04-10: Geschäftsführer: 5.
Hommel, Daniela, *09.04.1975, Schwalbach am Taunus; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-01-17: Geschäftsführer: 6.
Gräppi, Karin, *12.04.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Gräppi, Karin
2020-03-10: Prokura: 3.
Sanchez, Oliver, *03.01.1980, Bad Homburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-06-20: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Hommel, Daniela; Geschäftsführer: 7.
Steen, Gerrit, *02.09.1970, Bad Homburg v.d. Höhe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen