2008-05-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Meichßner, Randolf Siegfried, Mönchengladbach, *30.03.1965.
2008-12-11: Geschäftsanschrift: Lichtenbergstr. 11, 47839 Krefeld. Gesamtprokura mit der Maßgabe, dass er berechtigt ist, die Gesellschaft gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder mit einem anderen Prokuristen zu vertreten: Paschmanns, Johannes Franziskus, Kerken, *10.04.1964.
2008-12-23: Gesamtprokura mit der Maßgabe, dass er berechtigt ist, die Gesellschaft gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder mit einem anderen Prokuristen zu vertreten: Paschmanns, Johannes Franziskus, Kerken, *10.04.1965.
2011-01-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Nath, Christoph, Krefeld, *18.08.1970.
2019-05-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Buschydlik, Simon Peter, Viersen, *27.03.1976; Denißen, Michael, Weeze, *04.05.1981.