2008-08-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Heller, Erhard, Kaufmann, Lingen, *19.02.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Heller, Helga, Lingen, *03.01.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Heller, Helga, Lingen, *03.01.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Heller, Heiko, Lingen, *07.03.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.