2015-12-08: Firma: Hello Body UG ; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Veteranenstraße 20, 10119 Berlin; Gegenstand: Vertrieb und Vermarktung von natürlichen Kosmetikprodukten über das Internet; Stamm- bzw. Grundkapital: 1.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Dr. Behrens, Stefan, *12.02.1977, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Pohl, Laurens Karl, *12.04.1987, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 02.12.2015
2016-04-22: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Schwedter Straße 253 a, 10119 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Pohl, Laurens Karl; Geschäftsführer: 3.
Tschernow, Gennadi, *01.04.1988, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-09-27: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Novalisstraße 10, 10115 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Behrens, Stefan; Geschäftsführer: 4.
Keune, Björn Frederik, *26.08.1988, Eschborn; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 5.
Kiefer, Christian, *07.01.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-05-18: Firma: Hello Body GmbH; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.04.2017 ist das Stammkapital um 1.000 EUR auf 25.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 1 und Ziffer 5 (Stammkapital).
2017-05-19: Rechtsform: Die Eintragung betreffend die Kapitalerhöhung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.04.2017 ist das Stammkapital um 24.000 EUR auf 25.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in ZIffer 1 und Ziffer 5 (Stammkapital).
2017-08-25: Geschäftsführer: 6.
Quandt, Carl Robert Julius, *21.02.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-02-19: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.02.2018 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2018-04-10: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 79, 10117 Berlin
2018-04-20: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Tschernow, Gennadi; Geschäftsführer: 7.
Höll, Christina-Monique, *05.04.1987, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-10-24: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Invincible Brands GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 172496 B), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 03.09.2018 zugestimmt hat.
2018-11-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Quandt, Carl Robert Julius
2019-02-25: Änderung zu Nr. 7: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Höll, Christina-Monique; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-08-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Kiefer, Christian
2020-01-29: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Rotherstraße 16, 10245 Berlin
2021-04-23: Geschäftsführer: 8.
Metz, Florian, *04.07.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-06-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Höll, Christina-Monique; Prokura: 1.
Kiefer, Christian, *07.01.1973, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-12-10: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 79, 10117 Berlin
2022-02-21: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Kiefer, Christian
2022-06-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Metz, Florian