2015-02-05: V V UG (haftungsbeschränkt), Berlin, c/o VRB Vorratsgesellschaften GmbH, Friedrichstraße 133, 10117 Berlin. Firma: Juwel 230. V V UG (haftungsbeschränkt); Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: c/o VRB Vorratsgesellschaften GmbH, Friedrichstraße 133, 10117 Berlin; Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens. Stamm- bzw. Grundkapital: 500,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Vieth, Julia, *01.10.1969, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 23.01.2015
2015-09-02: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Saarbrücker Straße 37 a , 10405 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Vieth, Julia; Geschäftsführer: 2.
Richter, Dominik, *14.08.1985, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Becker, Philipp, *16.05.1981, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-09-17: Firma: HelloFreshGO GmbH; Gegenstand: Der Einkauf, die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und der Handel mit / der Vertrieb von Produkten im Nahrungsmittelbereich sowie dazugehörigen Non-Food Produkten, insbesondere auch über besondere mobile und stationäre gekühlte und ungekühlte Verkaufsstationen und -automaten, sowie der Betrieb von Online- und Offline-Angeboten im Zusammenhang mit Kochen, Essen, Ernährung, Rezeptideen und der Lieferung entsprechender Produkte sowie die Entwicklung und Erbringung von damit zusammenhängenden (digitalen) Dienstleistungen und Logistikdienstleistungen, insbesondere auch der Vertrieb von abgepackten Lebensmitteln. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Richter, Dominik; Geschäftsführer: 3.
Griesel, Thomas, *19.06.1986, Düsseldorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Hua, Sebastian, *26.04.1983, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Becker, Philipp; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2018 ist das Stammkapital um EUR 24.500,00 auf EUR 25.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst..
2019-05-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Hua, Sebastian
2019-07-18: Stamm- bzw. Grundkapital: 35.715 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.07.2019 ist das Stammkapital um 10.715 EUR auf 35.715,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Stammkapital).
2019-10-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Griesel, Thomas; Geschäftsführer: 5.
Dr. Schneider, Markus Franz, *05.08.1984, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 6.
Dr. Wagemann, Felix, *16.10.1981, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-11-21: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o WeWork, Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin
2020-08-26: Änderung zu Nr. 6: nach Änderung der Vertretungsbefugnis nun: Geschäftsführer: Dr. Wagemann, Felix; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-09-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Perleberger Straße 42, 10559 Berlin
2020-09-30: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Stromstraße 18, 10551 Berlin
2021-08-13: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Stromstraße 18, 10559 Berlin
2022-04-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Dr. Wagemann, Felix
2022-06-13: Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG aufgelöst.