2006-01-10: Geschäftsführerin: Millhoff, Dagmar, Dortmund, *31.03.1955, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Schmalöer, Richard, Kamen.
2017-03-22: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Gutenbergstraße 12, 59174 Kamen. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Millhoff, Matthias, Dortmund, *09.04.1983.
2018-03-06: Nicht mehr Geschäftsführerin: Millhoff, Dagmar, Dortmund, *31.03.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Millhoff, Matthias, Dortmund, *09.04.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsregelung erweitert; nunmehr: Geschäftsführer: Millhoff, Rudolf, Dortmund, *14.11.1950, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Millhoff, Matthias, Dortmund, *09.04.1983.