2009-01-20: Geschäftsanschrift: Lilienthalstraße 18 - 20, 64625 Bensheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Cierullies, Wolfgang, Zwingenberg, *16.04.1948. Geändert, nun: Geschäftsführer: Hellwig, Torsten, Lautertal, *15.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hammecke, Rita, Bensheim, *23.03.1957; Mitsch, Klaus Jürgen, Heppenheim, *24.05.1977.