2008-11-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Hechinger, Helmut, Kaufmann, Villingen-Schwenningen.
2013-07-22: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Junkersstraße 4, 78056 Villingen-Schwenningen. Bestellt als Geschäftsführer: Grom, Timo, Nürnberg, *23.08.1978, einzelvertretungsberechtigt.
2014-09-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Grom, Timo, Nürnberg, *23.08.1978.
2018-02-13: Bestellt als Geschäftsführer: Möhrle, Matthias, Oberndorf am Neckar, *02.08.1988, einzelvertretungsberechtigt.