2014-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Olching, Landkreis Fürstenfeldbruck. Geschäftsanschrift: Adam-Geisler-Straße 1, 82140 Olching. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Werner, Horst, Olching, *24.05.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-03-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Werner, Horst, Olching, *24.05.1948. Bestellt: Geschäftsführer: Braß, Christoph, München, *12.02.1971, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Helml, Jürgen, Germering, *22.04.1965.
2017-07-06: Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2017 hat die Satzung neu gefasst. Bestellt: Geschäftsführer: Kurz, Sebastian, Ismaning, *28.10.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-04: Bestellt: Geschäftsführer: Helml, Jürgen, Germering, *22.04.1965, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Helml, Jürgen, Germering, *22.04.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Streck, Markus Alexander Erich, Krailling, *12.03.1969.