2007-06-21: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Nicht mehr persönlich haftende Gesellschafter: Gellert, Erika, geb. Schüßler, Gevelsberg, *12.02.1951; Krause, Ulrich, Gevelsberg, *22.02.1955. Nunmehr Einzelkaufmann. Alleininhaber: Gellert, Erika, geb. Schüssler, Gevelsberg, *12.02.1951. Die Firma ist geändert in:Helmut Ontl Immobilien Inh. Erika Gellert e. K.
2017-03-23: Nach Firmenänderung nunmehr: Helmut Ontl Immobilien Inh. Andreas Gellert e.K. Nunmehr Inhaber: Gellert, Andreas, Gevelsberg, *21.03.1969. Nicht mehr Inhaber: Gellert, Erika, Gevelsberg, *12.02.1951.