2005-10-25: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Hemmerling, Andreas; Geschäftsführer:; Krause, Benjamin, *10.05.1980, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-02-05: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 190-192, 10707 Berlin Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Krause, Benjamin; Geschäftsführer:; 3. Hemmerling, Andreas, *04.11.1970, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-04-15: Gegenstand: Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Hemmerling & Constantin GmbH & Co KG, welche die Durchführung sog. executive services, insb. Limousinenservice, Vermittlung von Fahrzeugdiensten und/oder Fahrzeugen aller Art und Durchführung von Veranstaltungen zum Gegenstand hat. Geschäftsführer:; 4. Krause, Benjamin, *10.05.1980, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Hemmerling, Andreas Prokura: 1. Hemmerling, Andreas, *04.11.1970, Berlin; Einzelprokura Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.03.10 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand)..
2011-05-30: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Jägerstraße 32, 10117 Berlin.
2012-10-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Englerallee 21, 14195 Berlin.
2013-12-12: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Hemmerling, Andreas
2013-12-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Krause, Benjamin
2013-12-30: Geschäftsführer: 5.
Althoff, Oliver, *05.01.1968, Wandlitz OT Schoenwalde; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Prokura: 2.
Hemmerling, Andreas, *04.11.1970, Berlin; Einzelprokura
2014-12-03: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Baseler Straße 20, 12205 Berlin
2017-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Althoff, Oliver; Geschäftsführer: 6.
Hemmerling, Andreas, *04.11.1970, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Hemmerling, Andreas