2007-05-23: Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2007 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Hepro- Metallbau GmbH.
2015-05-06: Geändert, nun: Geschäftsführer: Prophet, Andreas, Nordhausen, *17.06.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-08: Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2015 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Geändert, nun: Geschäftsführer: Zöller, Stephan, Nordhausen, *14.03.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Böttcher, Stefan, Nordhausen, *20.05.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.