2011-06-22: Bestellt: Geschäftsführer: Winkler, Erwin, Raubling, *07.02.1970. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Greither, Otto, Bruckmühl, *29.03.1925, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-28: Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2018 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 74.435,41 EUR und die Änderung der §§ 4 und 9 (Gesellschafterversammlung) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 100.000,00 EUR.
2021-05-15: Personendaten und Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Winkler, Erwin, Bad Aibling, *07.02.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.