2005-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Herberhold, Alfred, Lippstadt. Nunmehr Geschäftsführer: Geuking, Hans-Dieter, Lippstadt, *25.09.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-22: Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2019-10-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Geuking, Hans-Dieter, Lippstadt, *25.09.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Jäger, Holger, Lippstadt, *19.11.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Jäger, Holger, Lippstadt, *19.11.1972.