2010-05-27: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.02.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital), 8 (Gesellschafterbeschlüsse), 13 Bekanntmachungen, 15 (Kosten) und 16 (ergänzende Bestimmungen) zu ändern. Geschäftsanschrift: Westerladekop 37, 21635 Jork. 26.000,00 EUR.
2010-10-25: Nicht mehr Geschäftsführer: zum Felde, Herbert, Jork, *27.07.1933.
2021-07-23: Personenbezogene Daten berichtigt und ergänzt, nun: Geschäftsführer: Heinrich-zum Felde, Ralf, Mittelnkirchen, *05.09.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.