2012-09-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Herbrechtsmeier, Helmut, Herford, *20.07.1947.
2014-07-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Herbrechtsmeier, Horst, Elektro-Wickler, Herford, *16.06.1949.
2016-06-06: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.04.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu ändern. 52.000,00 EUR.
2018-08-08: Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Herbrechtsmeier, Gerrit, Bünde, *22.01.1983; Herbrechtsmeier, Mario, Bünde, *21.10.1981; Huxohl, Dennis, Bünde, *06.07.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Herbrechtsmeier, Klaus, Bünde, *04.02.1958.