2010-07-23: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Louven, Bernd, Krefeld, *17.02.1978; Louven, Lars, Krefeld, *14.06.1980.
2011-02-11: Bestellt als Geschäftsführer: Louven, Bernd, Krefeld, *17.02.1978; Louven, Lars, Krefeld, *14.06.1980, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Louven, Bernhard, Krefeld. Prokura erloschen: Louven, Bernd, Krefeld, *17.02.1978; Louven, Lars, Krefeld, *14.06.1980.