2017-10-30: Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 17, 45133 Essen. Bestellt zum Geschäftsführer: Kraft, Michael, Essen, *16.12.1960, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Bergfort, Hermann, Essen, *31.01.1942, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-21: Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Graf-Beust-Allee 29, 45141 Essen.
2018-06-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Bergfort, Hermann, Essen, *31.01.1942.