2022-01-05: Bestellt als Geschäftsführer: Garstick, Katja, Ankum, *01.08.1981; Wordtmann, Marco, Ankum, *14.08.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lehrmann, Herbert, Fürstenau, *17.04.1959.