2014-12-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Riede, Hermann, Kassel. Bestellt als Geschäftsführer: Rösch, Christian, Kassel, *05.02.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Rösch, Christian, Kassel, *05.02.1982.
2016-02-11: Bestellt als Geschäftsführer: Linß, Ulrich, Kassel, *07.09.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-01: Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2018 hat die Neufassung der Satzung, die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 354,06 EUR auf 256.000,00 EUR sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Neues Stammkapital: 256.000,00 EUR.