2022-03-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Braakmann, Jörg, Westoverledingen-Flachsmeer, *03.10.1964; Memmen, Andre, Ostrhauderfehn, *05.11.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Bokker, Uwe, Moormerland-Warsingsfehn, *11.10.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.