2021-09-02: Bestellt als Geschäftsführer: Ringelstein, Thomas Josef, Saarbrücken, *15.11.1966; Sitner, Leo, St. Ingbert, *13.07.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Colle, Hermann-Josef, Schlossermeister, Lebach. Nicht mehr Notgeschäftsführer: Colle, Alexander, Saarbrücken, *11.11.1983. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Gewerbepark 4, 66583 Spiesen-Elversberg.