2014-11-11: Inländische Geschäftsanschrift: August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam; Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Litta, Manuel
2015-03-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hermes, Jörg; Geschäftsführer: 3.
Kunze, Tobias, *15.12.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Tonke, Harry, *25.09.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: 5.
Wunder, Christian, *24.07.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-01-06: Der Name der Firma ist geändert in: Hermes Synchron GmbH; Gegenstand: Die Herstellung, Produktion, Synchronisation, Vermarktung und Handel von Filmen sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleitungen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 1 und § 4 (Gegenstand)
2016-04-22: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Tonke, Harry
2020-07-07: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Kunze, Tobias