2013-10-17: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hermannsberg 118 a, 87471 Durach.
2021-12-31: Personendaten von Amts wegen ergänzt: Geschäftsführer: Herz, Bernhard Josef, Durach, *14.09.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Herz, Simon, Durach, *24.07.1991.
2022-05-14: Bestellt: Geschäftsführer: Herz, Simon, Durach, *24.07.1991, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Herz, Simon, Durach, *24.07.1991.