2022-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Herzig, Lars, Werl, *18.10.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Herzig, Susanne, Werl, *15.12.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Herzig, Niko, Werl, *07.07.2002, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.