2009-03-13: Geschäftsanschrift: Steubenstr. 5, 27568 Bremerhaven. Prokura: 3. Helmis, Wolfgang, *27.07.1945, Bremen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen..
2010-12-03: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Kuntzsch, Heiner.
2011-01-14: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Helmis, Wolfgang.
2012-07-04: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Fröhlich, Marc; 2. Meier, Sabine. Geschäftsführer: 3. Ebus, Johan Paul Marie, *05.12.1950, Malta; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2012-07-09: Prokura: 4. Benedix, Rolf, *09.02.1968, Bremen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2012-11-28: Rechtsverhaeltnis: Der mit der Heuer Logistics GmbH & Co. KG (zuvor: Heuer Internationale Speditions-Gesellschaft mbH & Co. KG) mit Sitz in Bremerhaven, HRA 4369 BHV bestehende Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 24.09.2012 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 24.09.21012 zugestimmt.
2014-01-09: Geschäftsführer: Bakker, Roelof Eduard, *18.12.1964, Amsterdam/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2015-01-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Ebus, Johan Paul Marie.
2016-11-04: Prokura: Zobel, Jan-Christoph, *21.11.1984, Bremen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2016-11-18: Prokura: Änderung zu Nr. 5: Zobel, Jan-Christopher, *21.11.1984, Bremen. Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.