2007-10-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Heuger, August, Kaufmann, Glandorf. Bestellt als Geschäftsführer: Heuger, Markus, Glandorf, *09.01.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-13: Geschäftsanschrift: Füchtorfer Str. 8, 49219 Glandorf. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 18.02.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.02.2012 und der Gesellschafterversammlung der Baustoffhandel Tecklenburger Land GmbH & Co. KG vom 18.02.2012 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Baustoffhandel Tecklenburger Land GmbH & Co. KG mit Sitz in Ladbergen (Amtsgericht Steinfurt HRA 4838) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
2012-04-03: Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Heuger Fliesen & Naturstein GmbH.
2014-08-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Heuger, Franz-Josef, Glandorf, *06.09.1946.