2016-10-19: Name der Firma jetzt: HG Verwaltungs GmbH; Kapital: 25.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.08.2016 ist das Stammkapital um 24.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 und § 3.
2018-09-18: Geschäftsführer: 2. Müller-Tischer, Dennis, *10.06.1982, Heidgraben; Änderung zu Nr. 1: Der Wohnort wurde verlegt. Geschäftsführer: Hansen, Sören, *26.05.1982, Heidgraben; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-09-27: Die Eintragung betreffend die letze Änderung des Gesellschaftsvertrages ist bezgl. des Datums der Gesellschafterversammlung falsch und ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.08.2016 ist das Stammkapital um 24.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 und § 3.
2020-02-18: Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen.Änderung zu Geschäftsführer Hansen, Sören: vertritt nunmehr satzungsgemäß. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.02.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 4.
2020-10-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Hansen, Sören.
2021-02-19: Einzelprokura: Leese, Kim Claudia, *11.04.1988, Bad Bramstedt; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.