2007-03-22: Bestellt: Geschäftsführerin: Janisz-Keil, Urszula, geb. Janisz, Ilmenau OT Oberpörlitz, *10.11.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-24: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführerin: Just, Urszula, geb. Janisz, Ilmenau OT Oberpörlitz, *10.11.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-09: Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2014 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
2016-02-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Just, Stefan, Ilmenau OT Oberpörlitz, *08.06.1945.
2016-08-03: Bestellt: Geschäftsführer: Keil, Daniel, Jena, *09.06.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-15: Änderung der Geschäftsanschrift: Weimarer Str. 1c, 98693 Ilmenau. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Keil, Daniel, Ilmenau OT Oberpörlitz, *09.06.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-09: Änderung der Geschäftsanschrift: Homburger Platz 3, 98693 Ilmenau.