2007-05-21: Geschäftsführer: Hildenbrandt, Erich, Stuttgart, *03.03.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-29: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Gutenbergstraße 6, 70176 Stuttgart. Einzelprokura: Haas, Thomas, Stuttgart, *30.09.1968.
2015-04-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Kaufmann, Konstantin, Nürtingen, *28.08.1964.