2009-06-24: Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Widenmayerstraße 31, 80538 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Unternehmensberatung, Personalberatung und -entwicklung sowie Beteiligung an anderen Unternehmen mit entsprechendem Unternehmensgegenstand. Bestellt: Geschäftsführer: Fertig, Birgit, München, *19.03.1967; Gerland, Sascha, München, *25.11.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hillreiner, Michael, Personalberater, München.
2012-10-02: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Königinstr. 69, 80539 München. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fertig, Birgit, München, *19.03.1967; Gerland, Sascha, München, *25.11.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Hillreiner, Michael, München, *20.08.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-06: Die Liquidatoren vertreten gemeinsam. Geändert, nun: Liquidator: Hillreiner, Michael, München, *20.08.1951, einzelvertretungsberechtigt, wenn und solange kein weiterer Liquidator bestellt ist. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2021-03-03: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.