2020-06-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hinrichs, Thomas
2020-06-11: Geschäftsführer: 2.
Franzen, Rüdiger, *28.04.1967, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-08-05: Prokura: 1. Arendt, Regina, *18.01.1977, Lübeck; Einzelprokura; 2. Hinrichs, Thomas, *02.04.1956, Lübeck; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-04-20: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Hinrichs, Thomas