2017-12-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.07.2017. Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2017 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, bisher 'Spreestern Vorrat H 7 GmbH', und Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 188264 B) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital und Geschäftsanteile) und 6 (Sonstiges) der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kardinal-Faulhaber-Str. 16, 80333 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung von Beteiligungen an Personengesellschaften und Übernahme von deren Geschäftsführung (z.B. als Komplementärin). Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bönninghaus, Achim, Köln, *27.02.1972. Bestellt: Geschäftsführer: Eickworth, Daniel, Kirchheim b.München, *19.07.1981; Dr. Hirmer, Christian, Inning a.Ammersee, *26.06.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-31: Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2018 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma,. Neue Firma: Travel Charme Verwaltungs GmbH. Bestellt: Geschäftsführer: Brockmann, Matthias, Seestermühe, *10.03.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Frieß, Karsten, Berlin, *21.05.1971.
2021-11-23: Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2021 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Hirmer Hospitality Verwaltungs GmbH.
2022-01-14: Bestellt: Geschäftsführer: Gerhardt, Edith, Bad Homburg, *12.04.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.