2020-03-18: Änderung der Geschäftsanschrift: Eisenkaul 1, 57577 Hamm/Sieg. Nicht mehr Geschäftsführer: Lenz, Bernd, Windeck, *08.11.1959; Malcher, Michaela, Windeck, *20.01.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Hirsch, Julia, Hilgenroth, *20.01.1995, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.