2017-11-21: Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2017 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Hoesch Beteiligungsverwaltung GmbH. Neuer Sitz: Schäftlarn, Landkreis München.
2019-04-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ebner, Angela, München, *27.10.1967; Hoesch, Adrian, Ebenhausen, *09.02.1993.