2021-08-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Hofele, Heinz-Dieter, Industriekaufmann, Waldstetten; Hofele, Klaus, Kraftfahrzeugmechaniker, Waldstetten. Bestellt als Geschäftsführer: Hofele, Stefanie Kristina, Waldstetten, *30.08.1985; Hofele, Marcus Christian, Waldstetten, *04.05.1987; Hofele, Mathias Fabian, Waldstetten, *08.06.1991, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.