2018-04-10: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Hofer, Peter, Bretten, *29.11.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hofer, Peter, Bretten, *29.11.1951. Prokura erloschen: Hofer, Sascha, Bretten, *02.01.1983. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2018-10-04: Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 und § 4 (Vertretung/Geschäftsführung). Gegenstand geändert; nun: Die Projektierung und Ausführung von Heizungs- und Sanitäranlagen, Klima- und Lüftungsanlagen, Öl- und Gasfeuerungen, Warmluftanlagen und offenen Kaminen und der Handel mit Sanitärartikeln sowie der technische Gebäudeservice und damit verbundene Dienstleistungen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Mees, Dirk, Speyer, *24.11.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Liquidator: Hofer, Peter, Bretten, *29.11.1951. Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
2019-03-27: Bestellt als Geschäftsführer: Reiz, Alexander, Graben-Neudorf, *19.08.1959.