2010-07-28: Geschäftsanschrift: Hannoversche Neustadt 51, 31303 Burgdorf. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hoffmeister, Martin, Burgdorf, *03.09.1976.
2010-08-11: Änderung zur Geschäftsanschrift: Zilleweg 64, 31303 Burgdorf.
2011-04-13: Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Vertretung) beschlossen. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt als Geschäftsführer: Hoffmeister, Brigitte, Burgdorf, *29.01.1953. Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmeister, Horst, Glaser, Burgdorf.