2008-06-05: Prokura erloschen: Degenkolb, Margitta, Eichigt OT Süßebach.
2011-04-14: Bestellt: Geschäftsführer: Feustel, Gerhard, Bösenbrunn, *25.06.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-06-23: Vertretung geändert: Geschäftsführer: Rank, Klaus, Oelsnitz/Vogtl., *11.03.1944, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-11-02: Bestellt: Geschäftsführer: Greim, Thomas, Helmbrechts, *16.04.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rank, Klaus, Oelsnitz/Vogtl., *11.03.1944.
2018-06-05: Änderung der Geschäftsanschrift: An den Weiden 1, 08626 Eichigt.
2019-12-20: Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 25.05.1993 mit der Agrar Holding GmbH Eichigt/Vogtland mit dem Sitz in Eichigt ist in §§ 3, 4, 5 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 20.12.2019 zugestimmt.
2021-08-10: Bestellt: Geschäftsführer: Buschtöns, Jannis, Plauen, *29.10.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.