2006-03-22: Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2006 hat die Änderung der §§ 2 (Sitz) und 20 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Vaterstetten, Landkreis Ebersberg. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2014-01-15: Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2013 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Hofherr Gastronomie GmbH. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Salic, Christian, Feldkirchen, *31.05.1974.
2014-01-22: Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Hofherr, Christoph, Grasbrunn-Neukeferloh, *08.05.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-24: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Verdistraße 43, 85591 Vaterstetten. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Hofherr, Christoph, Aying, *08.05.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.